9月26日上午,湖北省第十三届人民代表大会常务委员会第十一次会议表决任命肖菊华为湖北省人民政府副省长。(记者阿瑞尔和陈李林)
副省长
肖菊华同志简历
肖菊华,女,1966年9月出生,汉族,湖北罗田人,1994年7月加入中国共产党,1988年7月参加工作,获研究生文凭。
1984年9月至1988年7月,华中师范大学主修历史。
1988年7月至1994年6月,武汉市第四十九中学教师兼政治教育司副司长;
1994年6月-1994年10月共青团武汉市青山区委员会副书记;
1994.10-1996.03共青团武汉市青山区委员会书记;
武汉市青山区红岗城街党委副书记兼街道办事处主任;
1997年1月至1997年11月,武汉市青山区副市长;
1997年11月-2001年9月:共青团湖北省委副书记、党组成员、第九届省青年联合会副主席(1998年5月兼任);
2001年9月至2002年6月,荆州市委常委(其间:2002年3月至2002年5月,省委党校地委干部培训班);
2002年6月-12月:荆州市委常委、统战部部长;
2002.12-2005.07湖北省团委副书记、党组副书记;
2005年7月至2007年8月,湖北省委共青团书记兼党委书记(2001.05兼任省青联第十任主席;2002年9月至2005年12月,华中科技大学行政管理专业在职硕士研究生学习;
2007.08-2009.02中共省委统战部副部长、省委书记、省工商联副主席(其间:2008.03-2009.01中央党校中青年干部培训班二班学习);
2009年2月-2011年9月中共中央副秘书长;
2011年9月至2013年2月,省妇联主席兼党委书记;
荆门市委副书记、副市长、代理市长;
2013年4月至2016年5月,荆门市委副书记、市长;
2016年5月至2017年4月,省委办公厅主任、党委书记(2016年3月至2016年7月,中央党校第一批中青年干部将学习);
2017.04-2018.06省委组织部副部长、省人力资源和社会保障部主任、省委书记、省公务员事务局党委书记;
2018.06-2019.01省委组织部副部长(处长级,协助部长做好日常工作);
2019.01-2019.05省委组织部副部长(正处级,协助部长日常工作),省人大常委会委员,省人大常委会代表工作委员会副主任,人事任免工作委员会副主任;
2019.05-2019.09省委组织部副部长(正处级,协助部长日常工作),省人大常委会委员,省人大常委会代表资格考试委员会副主任,代表工作委员会副主任,人事任免工作委员会副主任;
2019.09-省政府副省长、党组成员、省委组织部副部长(正处级,协助部长做好日常工作)
(照片和简历来源:湖北省政府网站)