中组部常务副部长陈希看望学校老领导及家属
425x283 - 84KB - JPEG
杜导正:两头真的春秋
425x284 - 18KB - JPEG
中组部原副部长曾志:儿子终生务农,婉拒孙子 农
690x459 - 145KB - JPEG
李锐:关于唐纵日记的回忆
500x376 - 30KB - JPEG
中组部原副部长曾志:儿子终生务农,婉拒孙子农
1280x1706 - 451KB - JPEG
原中组部副部长陈向群任湖南副省长 陈肇雄辞
550x412 - 26KB - JPEG
中组部原副部长曾志:儿子终生务农,婉拒孙子农
1280x960 - 257KB - JPEG
原中组部副部长何载写给开国将军李中权的一封
240x300 - 7KB - JPEG
中组部原副部长曾志:儿子终生务农,婉拒孙子农
1280x960 - 273KB - JPEG
原中组部副部长陈向群任湖南省副省长
480x640 - 44KB - JPEG
原中国科协党组书记陈希任中组部常务副部长
300x400 - 15KB - JPEG
中组部原副部长曾志的红色家风:让儿子终生务
394x561 - 42KB - JPEG
李锐[原中组部副部长]
300x224 - 12KB - JPEG
中组部原副部长曾志:儿子终生务农,婉拒孙子农
1280x960 - 380KB - JPEG
中组部原副部长曾志:儿子终生务农,婉拒孙子 农
690x459 - 145KB - JPEG
中共中央组织部原副部长李锐同志(部长级待遇),于2019年2月16日因病医治无效在北京逝世,享年102岁。1949年8月起先后任新湖南报社社长,湖南省
此外,其还曾任中组部副部长等职,是中共十二届中央委员,十二、十三届中顾委委员。 据悉,目前健在的原中顾委委员仅有5人,分别是:万海峰(1920年
1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委,1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中
1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委,1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中
1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委,1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中
此外,其还曾任中组部副部长等职,是中共十二届中央委员,十二、十三届中顾委委员。 据悉,目前健在的原中顾委委员仅有5人,分别是:万海峰(1920年
1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委,1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中共中央组织部青年干部局
1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委,1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中
1979年4月任电力工业部副部长、党组副书记兼基建工程兵水电指挥部政委,1980年8月兼任国家能源委员会副主任、党组成员。1982年4月起先后任中共中央组织部青年干部局