上海市历任市长.上海市历任市长 展开全部 上海历任市长名单以及在位时间如下: 第一任:陈毅—1949.05-1954
上海市历任市委书记、市长名单一览表,附简介 上海市历任市委书记、市长名单一览表,附简介 上海历任市长:
上海市历届市长都有谁,任期几年?1949年至今上海市共有十三位市长。分别是陈 毅、柯 庆 施、曹逖 秋、张春
原上海市市长。张春 桥 1967年2月-1976年10月 张春桥(1917年2月1日-2005年4月21日),男,汉族,山东菏泽
上海市历任市长副市长市长陈毅(1949.05.28-1958.11.06)柯庆施(1958.11.06-1965.04.09在成都病逝)曹荻秋
上海历任市长:中华民国(国民党政府)时期 黄郛 浙江绍兴人 1927年7月7日-1927年8月14日吴震修 江苏无锡人
上海市长副市长是谁,上海市历任市长副市长.上海市委常委排名简历,市委常委与副市长谁.
2003-2004年,上海市委副书记、市长2004-2006年,上海市委副书记、市长,2010年上海世界博览会组织委员会副
原上海市市长。张春桥(任期1967-1976) 张春桥(1917年2月1日-2005年4月21日),男,汉族,山东菏泽巨野人
上海市现任市长是谁 上海市历任市长名单简介
300x405 - 22KB - JPEG
2017年上海市长副市长是谁,上海市历任市长副
359x500 - 61KB - JPEG
上海市现任市长是谁 上海市历任市长名单简介
300x414 - 23KB - JPEG
建国后4大市第一任市长都有谁?谁的成就最大
237x314 - 10KB - JPEG
建国后五大市首任市长都有谁?谁成就最大?谁
237x314 - 10KB - JPEG
上海市现任市长是谁 上海市历任市长名单简介
300x386 - 22KB - JPEG
上海市现任市长是谁 上海市历任市长名单简介
300x417 - 22KB - JPEG
建国后4大市第一任市长都有谁?谁的成就最大
334x375 - 30KB - JPEG
2017年上海市长副市长是谁,上海市历任市长副
450x613 - 90KB - JPEG
子郡健康在上海股权交易中挂牌成功预祝活动隆
500x333 - 236KB - PNG
上海原副市长艾宝俊被双开|领导干部|任用
400x300 - 76KB - JPEG
上海新任市长是谁?上海市长应勇个人简历介绍
450x550 - 33KB - JPEG
上海市原副市长王鉴同志逝世
410x620 - 134KB - JPEG
上海原副市长任江苏纪委书记
439x287 - 29KB - JPEG
上海原副市长艾宝俊受贿贪污案一审:受贿超43
467x300 - 13KB - JPEG