团中央书记处书记在1988年5月10日至11日举行的共青团中央十二届一次会议上,宋德福当选为共青团十二届中央
共青团第五届书记处 新民主主义青年团第一次(中国共产主义青年团第六次)全国代表大会(1949年4月)选举冯文彬
陆昊:现任共青团中央书记处第一书记 陆昊 日前,中共中央决定:陆昊同志任共青团中央书记处第一书记,免去
1983—1985年 共青团中央学校部部长兼全国学联秘书长,共青团中央书记处候补书记 1985—1993年 共青团
1983年任共青团中央书记处书记。1985年后,任共青团中央书记处第一书记兼解放军总政治部组织部副部长,中国
第十二届团中央书记处第一书记(1988年5月─1993年5月) 宋德福:1988年5月1983年任共青团中央书记处书记。
历届共青团中央书记处第一书记(按时间倒序排列) 1982—1984年 共青团中央书记处第一书记兼中央团校校长。
历届共青团中央书记处第一书记 共青团中央,书记 1982—1984年 共青团中央书记处第一书记兼中央团校校长。
盘点:历届共青团中央书记处第一书记 【第九届团中央书记处第一书记:胡耀邦】胡耀邦,湖南省浏阳市中和
现任共青团中央书记处第一书记。第十五届团中央书记处第一书记(2003年7月-2008年5月) 胡春华:(2006年11月—
盘点:历届共青团中央书记处第一书记
300x450 - 31KB - JPEG
历届共青团中央书记处第一书记(名单\/简历)
159x195 - 19KB - JPEG
盘点:历届共青团中央书记处第一书记(图)(6)
300x450 - 38KB - JPEG
盘点历届共青团中央书记处第一书记
600x399 - 88KB - JPEG
历届共青团中央书记处第一书记
140x172 - 4KB - JPEG
盘点历届共青团中央书记处第一书记
453x419 - 82KB - JPEG
盘点历届共青团中央书记处第一书记
531x397 - 44KB - JPEG
出席共青团九大的中共中央总书记邓小平在开幕
400x287 - 30KB - JPEG
唐源拟任共青团云南省委书记 杨润拟任云南日
360x510 - 141KB - JPEG
历届团中央
124x158 - 4KB - JPEG
宜昌市委副书记王兴于拟任正厅职领导干部(图
350x245 - 9KB - JPEG
历届共青团中央书记处第一书记(图)
150x190 - 49KB - JPEG
应永生拟任昆明市委副书记(图
303x432 - 18KB - JPEG
李俊明当选忻州市委书记 郑连生、张晓峰当选
214x293 - 55KB - JPEG
大理49名州管干部任前公示公告
480x714 - 24KB - JPEG